PLYMOUTH (DRAKE) UNIT 270 OF THE SEA CADET CORPS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Plymouth Drake Sea Cadets are a uniformed youth organisation based on the traditions of the Royal Navy. Sea Cadets range from 12-18 years with a junior section for 10-12 year olds. We also have a Marine Cadet Detachment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Plymouth
Llywodraethu
- 02 Ionawr 1964: Cofrestrwyd
- 15 Awst 1997: Cofrestrwyd
- 20 Chwefror 1995: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- PLYMOUTH (DRAKE) SEA CADETS (Enw gwaith)
- T.S GOLDEN HIND (Enw gwaith)
- UNIT 270, SEA CADET CORPS (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTHUR AINSLIE | Cadeirydd | 05 March 2019 |
|
|
||||
Karen Northmore | Ymddiriedolwr | 04 December 2024 |
|
|
||||
Roy Linden | Ymddiriedolwr | 03 May 2023 |
|
|
||||
David Hawkins | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Leonard Lamerton | Ymddiriedolwr | 27 August 2019 |
|
|
||||
Trudie Wakefield | Ymddiriedolwr | 07 March 2019 |
|
|
||||
Nick Cowley | Ymddiriedolwr | 25 July 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.50k | £37.49k | £30.12k | £30.05k | £32.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £33.43k | £13.57k | £16.21k | £39.22k | £20.87k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £19.43k | £8.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 16 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 04 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 04 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 27 Awst 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 27 Awst 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SEA CADET REGULATIONS
Gwrthrychau elusennol
The charitable purpose of the Unit (the Purpose) is to promote the development of young people in achieving their physical, intellectual and social potential as individuals and as responsible citizens by the provision of education and leisure time activities using a nautical theme and in accordance with the principles, ethos and practices of the Marine Society & Sea Cadets (MSSC).
Maes buddion
PLYMOUTH AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Crownhill Fort Road
CROWNHILL
Plymouth
Plymouth
Devon
PL6 5BX
- Ffôn:
- 07469966387
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window