VILLAGE HALL PUDDINGTON

Rhif yr elusen: 300945
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The village hall is used mainly as a meeting place for meetings, coffee mornings, Villages In Action performances , computer forums and many other social gatherings.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £6,091
Cyfanswm gwariant: £6,011

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
  • Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 08 Hydref 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • PUDDINGTON VILLAGE HALL (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
ALAN BICKLEY Cadeirydd
Dim ar gofnod
Christine Lesley Grainger Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod
Joyce Eleanor Rowcliffe Ymddiriedolwr 01 January 2017
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £4.98k £11.59k £21.94k £4.71k £6.09k
Cyfanswm gwariant £4.17k £4.08k £28.33k £6.07k £6.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £17.43k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 20 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 04 Ebrill 2024 64 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 05 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 14 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 06 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Old Parsonage
Puddington
Tiverton
EX16 8LW
Ffôn:
01884860505
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael