Hanes ariannol SHEBBEAR VILLAGE HALL AND PLAYING FIELDS

Rhif yr elusen: 300962
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £12.42k £19.56k £13.78k £18.77k £12.57k
Cyfanswm gwariant £12.65k £16.15k £15.47k £27.93k £11.77k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A £200 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £16.10k £10.30k £3.00k £200