SIDFORD SOCIAL HALL

Rhif yr elusen: 300966
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To improve the conditions of life of the inhabitants of the area by the provision of a village hall for use by the inhabitants, including use for meetings, lectures and classes and other forms of recreation and leisure-time occupation.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £31,670
Cyfanswm gwariant: £14,420

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
  • Dibenion Elusennol Erall
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Gorffennaf 1962: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • SIDFORD SOCIAL HALL (Enw gwaith)
  • SIDFORD PUBLIC HALL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Peter David EAGLES Cadeirydd 06 April 2016
Dim ar gofnod
Hannah Bruce-Gormley Ymddiriedolwr 22 May 2024
Dim ar gofnod
Alan Baker Ymddiriedolwr 26 July 2023
Dim ar gofnod
Kath Baker Ymddiriedolwr 26 July 2023
Dim ar gofnod
Susan Patricia Hewitt Ymddiriedolwr 26 July 2023
Dim ar gofnod
Diana June Chamberlen Ymddiriedolwr 26 July 2023
Dim ar gofnod
James Andrew Hewitt Ymddiriedolwr 26 July 2023
Dim ar gofnod
Michael Chamberlen Ymddiriedolwr 26 July 2023
Dim ar gofnod
Wendy Elaine EAGLES Ymddiriedolwr 05 April 2018
Dim ar gofnod
BRIAN POOLE Ymddiriedolwr 06 April 2016
Dim ar gofnod
JENNY SHEARER Ymddiriedolwr 29 April 2015
Dim ar gofnod
Jean Frewin Ymddiriedolwr 12 April 2013
Dim ar gofnod
NICK BEAVIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JAN BEAVIS Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JANET BAKER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £17.42k £8.29k £8.95k £16.47k £31.67k
Cyfanswm gwariant £4.29k £11.98k £9.51k £11.70k £14.42k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A £2.67k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 15 Mai 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 15 Mai 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 24 Mai 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 04 Mawrth 2023 124 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 13 Ionawr 2022 74 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 19 Tachwedd 2020 19 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Sidford Social Hall
Byes Lane
Sidford
SIDMOUTH
Devon
EX10 9QX
Ffôn:
01395516060
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael