Hanes ariannol SOUTHLEIGH PARISH HALL

Rhif yr elusen: 300971
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 09/09/2020 09/09/2021 09/09/2022 09/09/2023 09/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £11.57k £6.34k £8.24k £11.99k £4.48k
Cyfanswm gwariant £3.86k £1.88k £16.75k £9.40k £3.54k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £270 N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k N/A N/A N/A N/A