Ymddiriedolwyr Stockland Victory Hall
Rhif yr elusen: 300977

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
18 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIRLEY ANN WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 01 April 2025 |
|
|||||||
Samantha Robson | Ymddiriedolwr | 18 March 2025 |
|
|
||||||
JENNA PARRIS | Ymddiriedolwr | 11 November 2024 |
|
|||||||
LUCY ANN DURRANT | Ymddiriedolwr | 12 March 2024 |
|
|
||||||
NIGEL PARRIS | Ymddiriedolwr | 14 November 2023 |
|
|
||||||
JUSTIN NUTTALL | Ymddiriedolwr | 12 September 2023 |
|
|||||||
SARAH BERNHARDT | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||||
CLAIRE NUTTALL | Ymddiriedolwr | 08 March 2022 |
|
|
||||||
WILLIAM GRAHAM GILMOUR-WHITE | Ymddiriedolwr | 15 November 2016 |
|
|
||||||
ROBERT MILLINGTON | Ymddiriedolwr | 12 January 2016 |
|
|
||||||
KELLY ANGELA PATCH | Ymddiriedolwr | 07 November 2015 |
|
|
||||||
LEONORA ALLEN | Ymddiriedolwr | 03 March 2015 |
|
|||||||
MRS JENNIFER ANN WHITLEY | Ymddiriedolwr | 03 March 2015 |
|
|
||||||
MICHAEL DAVID SARSFIELD | Ymddiriedolwr | 25 July 2011 |
|
|
||||||
PATRICIA BEATRICE BASS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
JANE YATES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
TRACEY KIM HARVEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
MONICA JEAN PARRIS | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.