Hanes ariannol SRI GURU SINGH SABHA, SLOUGH

Rhif yr elusen: 1126726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (18 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £938.09k £1.42m £950.76k £1.28m £1.42m
Cyfanswm gwariant £626.55k £384.86k £504.10k £819.32k £1.12m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £44.36k £17.94k N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £749.50k £223.05k £759.52k £997.98k £1.16m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £85.79k £0 £85.04k £93.70k £105.74k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £102.80k £102.16k £106.20k £111.38k £152.72k
Incwm - Arall £0 £1.09m £0 £75.74k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £477.94k £384.56k £441.00k £819.32k £1.12m
Gwariant - Ar godi arian £4.25k £300 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £14.24k £0 £14.98k £12.00k £13.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £17.11k £29.97k £20.18k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £144.36k £0 £63.11k £0 £0