LEOMINSTER UNDENOMINATIONAL EDUCATIONAL CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The undenominational charity provides grants to local feeder primary schools and Earl Mortimer College & Sixth Form Centre for resources to benefit their entire student body.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2017
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Swydd Henffordd
Llywodraethu
- 17 Ebrill 2000: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Earl Mortimer College | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £295 | £367 | £344 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 183 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 549 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 914 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 914 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1279 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1279 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1644 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1644 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME SEALED 21 JUNE 1999.
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION OF ITEMS, SERVICES AND FACILITIES FOR THE FOLLOWING SCHOOLS : LEOMINSTER INFANTS SCHOOL; LEOMINSTER JUNIOR SCHOOL; WESTFIELDS SCHOOL; MINSTER COLLEGE; IVINGTON VOLUNTARY AIDED SCHOOL; AND STOKE PRIOR COUNTY PRIMARY SCHOOL.
Maes buddion
LEOMINSTER, HEREFORDSHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Earl Mortimer College & Sixth Form
South Street
LEOMINSTER
HR6 8JJ
- Ffôn:
- 01568613221
- E-bost:
- madams@emc.hereford.sch.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window