DEVON COUNTY GUIDES ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 301072
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Devon County Guide Association provides opportunities for girls and young women to meet and develop into caring, tolerant and confident people who will contribute positively to the community and the environment both in Devon and the country and the world.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £101,482
Cyfanswm gwariant: £84,084

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 22 Awst 1969: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • GIRLGUIDING DEVON (Enw gwaith)
  • DEVON COUNTY GIRL GUIDES ASSOCIATION (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddsoddi
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

21 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jean langridge Ymddiriedolwr 26 September 2024
Dim ar gofnod
Karen Louise Phillips Ymddiriedolwr 26 September 2024
Dim ar gofnod
Cara Dawn Bennett Ymddiriedolwr 01 January 2024
DAWLISH AND STARCROSS DISTRICT GIRL GUIDES
Derbyniwyd: Ar amser
4TH TEIGNMOUTH SCOUT GROUP
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF OLSP PRIMARY SCHOOL
Derbyniwyd: 18 diwrnod yn hwyr
Laura Jane Warne Ymddiriedolwr 01 January 2024
TAVY DIVISION GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Hannah Richardson Ymddiriedolwr 10 November 2023
PLYMOUTH AND DEVONPORT METHODIST CIRCUIT
Derbyniwyd: Ar amser
PLYMOUTH EAST GUIDES ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Samantha Kathleen Lamble Ymddiriedolwr 01 November 2023
Dim ar gofnod
Linda Carter Ymddiriedolwr 01 September 2023
Dim ar gofnod
Wendy June Evans Ymddiriedolwr 25 May 2023
Dim ar gofnod
Rachael Swain Ymddiriedolwr 04 April 2023
Dim ar gofnod
Elaine Fisher Ymddiriedolwr 21 February 2023
Dim ar gofnod
Julie Jane Simons Ymddiriedolwr 09 October 2022
Dim ar gofnod
Victoria Louise Burton Ymddiriedolwr 01 August 2022
Dim ar gofnod
Rachel Kathleen Offerdal Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
Sharon June Jones Ymddiriedolwr 03 May 2021
Dim ar gofnod
Sharon Reynolds Ymddiriedolwr 17 September 2020
Dim ar gofnod
Phoebe Marie Stubbington Ymddiriedolwr 01 March 2020
Dim ar gofnod
Helen Kingdom Ymddiriedolwr 24 January 2020
Dim ar gofnod
Michelle Smith Ymddiriedolwr 01 January 2020
Dim ar gofnod
Joanna Elizabeth Shute Ymddiriedolwr 02 September 2019
Dim ar gofnod
Laura Parker Ymddiriedolwr 12 January 2019
OLD PRIORY JUNIOR SCHOOL PTFA
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 314 diwrnod
PLYMPTON DISTRICT GIRL GUIDES ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser
Sarah Maczugowska Ymddiriedolwr 01 October 2018
TAVY DIVISION GUIDE ASSOCIATION
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £101.09k £95.00k £60.33k £43.26k £101.48k
Cyfanswm gwariant £80.95k £57.68k £49.86k £108.14k £84.08k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 11 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 11 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 15 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 15 Hydref 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 18 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 01 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 01 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 26 Tachwedd 2020 26 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 26 Tachwedd 2020 26 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
21 Firleigh Road
Kingsteignton
NEWTON ABBOT
Devon
TQ12 3NH
Ffôn:
01626361419