10th Torbay (Babbacombe) Sea Scout Group

Rhif yr elusen: 301087
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

SOCIAL, SPIRITUAL, PHYSICAL AND MENTAL DEVELOPMENT IN A PROGRESSIVE TRAINING SCHEME WITHIN THE FRAMEWORK OF THE SCOUT MOVEMENT FOR YOUNG PEOPLE WITHIN THE AGES OF 6 TO 25 YEARS OF AGE.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Cyfanswm incwm: £37,428
Cyfanswm gwariant: £54,455

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Torbay

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 09 Awst 1966: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:
  • 10TH TORQUAY (BABBACOMBE) SEA SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
  • 10TH TORQUAY BOY SCOUT GROUP (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

10 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Justin Wiggin Cadeirydd 17 October 2021
Dim ar gofnod
Jonathan Bradley Ymddiriedolwr 11 September 2023
Dim ar gofnod
Rebecca Hallows Ymddiriedolwr 12 September 2022
Dim ar gofnod
Sarah Bateman Ymddiriedolwr 13 October 2021
Dim ar gofnod
Jamie Parfitt Ymddiriedolwr 22 September 2021
Dim ar gofnod
Craig Hayward Ymddiriedolwr 14 October 2020
Dim ar gofnod
JOSEPH ANDREW SPALDING Ymddiriedolwr 16 July 2019
Torbay District Scout Council
Derbyniwyd: Ar amser
Nicola Ann Spalding Ymddiriedolwr 09 July 2019
DEVON COUNTY SCOUT COUNCIL
Derbyniwyd: Ar amser
Angela Jane Slay Ymddiriedolwr 09 July 2019
Dim ar gofnod
Mark Willis Ymddiriedolwr 09 July 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £42.57k £37.08k £57.45k £32.69k £37.43k
Cyfanswm gwariant £39.94k £52.60k £51.08k £60.33k £54.46k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £20.57k £10.67k N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 10 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024 10 Medi 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 29 Mawrth 2024 58 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 29 Mawrth 2024 58 diwrnod yn hwyr Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 16 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 16 Hydref 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 17 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 17 Hydref 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 16 Medi 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 16 Medi 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
10th Torbay Sea Scouts
Babbacombe Road
TORQUAY
TQ1 3TA
Ffôn:
07733106064