Hanes ariannol BROADMAYNE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 301107
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £16.84k £13.56k £17.86k £14.66k £16.11k
Cyfanswm gwariant £9.15k £4.31k £6.35k £10.73k £15.99k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £8.00k N/A N/A