Ymddiriedolwyr THE COMRADES HALL
Rhif yr elusen: 301110

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Helen Persey | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Robert Chittenden | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Anne Hickey | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Richard Dyke | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Loraine Isherwood Cooper | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Christine Miller | Ymddiriedolwr | 29 April 2025 |
|
|
||||
Tim Frampton | Ymddiriedolwr | 23 April 2024 |
|
|
||||
Karen Farley | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
Jill Maguire | Ymddiriedolwr | 24 April 2023 |
|
|
||||
ruth stevens | Ymddiriedolwr | 07 September 2021 |
|
|
||||
christopher edgerley | Ymddiriedolwr | 26 April 2021 |
|
|
||||
megan jones | Ymddiriedolwr | 01 July 2020 |
|
|
||||
TERRY CLARKE | Ymddiriedolwr | 23 April 2012 |
|
|
||||
ANDREW HOOKINGS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.