Hanes ariannol CANFORD CLIFFS VILLAGE HALL TRUST

Rhif yr elusen: 301112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £48.07k £44.72k £23.41k £28.07k £39.08k
Cyfanswm gwariant £63.41k £38.89k £21.78k £34.76k £31.62k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £10.64k £2.67k N/A