Hanes ariannol DUKE OF KENT SCHOOL
Rhif yr elusen: 1064183
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.99m | £4.94m | £5.07m | £5.27m | £5.56m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.91m | £4.86m | £4.90m | £5.21m | £5.55m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.52k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.50k | £4.50k | £1.70k | £4.85k | £7.79k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £90.71k | £109.21k | £132.12k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.84m | £4.83m | £4.92m | £5.15m | £5.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £6.82k | £4.03k | £224 | £193 | £10.34k | |
|
Incwm - Arall | £143.21k | £101.17k | £55.77k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.83m | £4.78m | £4.83m | £5.16m | £5.46m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £78.56k | £75.86k | £65.10k | £44.19k | £92.33k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £39.12k | £43.76k | £36.55k | £85.38k | £37.71k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.