FRAMPTON VILLAGE HALL

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The provision and maintenance of a village hall for the use of the inhabitants of Parish of Frampton and it's immediate vicinity without distiction of political, religious, age colour or other opinions. The hall to be used for leisure, recreational, social and educational functions to improve the life and conditions of the community.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

11 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dorset
Llywodraethu
- 22 Tachwedd 1968: Cofrestrwyd
- VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLIN POOK | Cadeirydd |
|
|
|||||
Malcolm Potter | Ymddiriedolwr | 01 October 2019 |
|
|
||||
Dr SALLY TURNER | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
Steve Westrip | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
David Tharby | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
VALERIE GHOSE | Ymddiriedolwr | 01 February 2015 |
|
|
||||
Sandra Marie Christopher | Ymddiriedolwr | 01 November 2014 |
|
|
||||
Carole Wendy Jane Irving | Ymddiriedolwr | 01 April 2014 |
|
|
||||
VICTOR PULLMAN | Ymddiriedolwr | 08 May 2013 |
|
|
||||
NEIL HAWKINS | Ymddiriedolwr | 04 July 2011 |
|
|
||||
BRYAN CLIFFORD WILCOX | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.87k | £5.91k | £20.80k | £18.35k | £20.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.62k | £6.94k | £7.55k | £14.70k | £13.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 24 Ionawr 2025 | 359 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 05 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 23RD MAY 1983
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE PARISH OF FRAMPTON AND ITS IMMEDIATE VICINITY WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF FRAMPTON AND ITS IMMEDIATE VICINITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WHISPERING HEIGHTS
DORCHESTER ROAD
FRAMPTON
DORCHESTER
DORSET
DT2 9NB
- Ffôn:
- 01300320200
- E-bost:
- colin.e.pook@gmail.com
- Gwefan:
-
framptonvillagehall.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window