Ymddiriedolwyr POPERINGHE PRE-SCHOOL

Rhif yr elusen: 1061413
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (11 diwrnod yn hwyr)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Alyssa Carpenter Mrs Ymddiriedolwr 05 June 2024
Dim ar gofnod
Denise Brennan Mrs Ymddiriedolwr 16 May 2024
Dim ar gofnod
Emily Jennings Mrs Ymddiriedolwr 06 April 2024
Dim ar gofnod
Che McCarthy Ymddiriedolwr 23 March 2022
Dim ar gofnod
Hannah Lynch Ymddiriedolwr 23 March 2022
Dim ar gofnod
Gail Prewett Ymddiriedolwr 21 March 2016
Dim ar gofnod