ymddiriedolwyr MELPLASH VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301152
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Rogers | Cadeirydd | 07 August 2013 |
|
|
||||
Sally Jane Walton | Ymddiriedolwr | 17 April 2019 |
|
|||||
Thomas Matthew Best | Ymddiriedolwr | 28 June 2017 |
|
|||||
Alan Moss | Ymddiriedolwr | 12 October 2016 |
|
|
||||
GEOFFREY STREET | Ymddiriedolwr | 05 December 2012 |
|
|||||
CHRISTOPHER PAUL DAVID | Ymddiriedolwr | 08 May 2000 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.