ymddiriedolwyr THE MORDEN RECREATION GROUND AND VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBERT BRENTON | Cadeirydd | 16 May 2011 |
|
|
||||
Elizabeth Ann Moorey | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Lynne Maria Amey | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
Kathryn Anne Rowat | Ymddiriedolwr | 19 March 2018 |
|
|
||||
Claire Ruth Beveridge | Ymddiriedolwr | 18 September 2017 |
|
|
||||
MAXINE EDWINA CLEWS | Ymddiriedolwr | 24 January 2005 |
|
|
||||
MARY ANN FRANCES MATHERS | Ymddiriedolwr | 19 September 2000 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.