Powerstock Hut

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Powerstock Hut Management committee is responsible for the operation of the hut as a local resource available for letting to local people and the adjacent Powerstock C of E School. The committee oversees the maintenance of the hut and keeps accounts for the receipt of income and expenditure on running costs.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024
Pobl

15 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dorset
Llywodraethu
- 01 Mehefin 1962: Cofrestrwyd
- POWERSTOCK HUT (Enw gwaith)
- VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR JOHN DAVIES | Cadeirydd | 23 February 2023 |
|
|
||||
Christopher Davison | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|||||
Nicholas James Antony Harris | Ymddiriedolwr | 21 May 2024 |
|
|
||||
Beverley Joy | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Timothy Joy | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Joanna Willett | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
Andrew Whittle | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
Paula Chidley-Randall | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Richard Randall | Ymddiriedolwr | 25 May 2021 |
|
|
||||
Andrew Lobb | Ymddiriedolwr | 25 August 2020 |
|
|
||||
MICHAEL STANBURY | Ymddiriedolwr | 03 October 2017 |
|
|
||||
Michael Crabb | Ymddiriedolwr | 15 April 2007 |
|
|
||||
Heather Pitcher | Ymddiriedolwr | 15 April 2007 |
|
|
||||
JANE WHITE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MR BOB PITCHER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | 05/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.20k | £32.10k | £3.63k | £5.97k | £5.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.58k | £7.98k | £9.44k | £14.77k | £9.96k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.38k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2024 | 06 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2023 | 04 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2022 | 22 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2021 | 13 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2021 | 22 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 05 Ebrill 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 05 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DEED OF GIFT DATED 14TH MAY 1953 as amended on 10 Oct 2024
Gwrthrychau elusennol
VILLAGE HALL
Maes buddion
PARISH OF POWERSTOCK AND ITS IMMEDIATE VICINITY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Kings House
Powerstock
BRIDPORT
Dorset
DT6 3TG
- Ffôn:
- 01308 485248
- E-bost:
- SECRETARY@POWERSTOCKHUT.CO.UK
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window