Trosolwg o’r elusen MRS JANE PHILBRICK
Rhif yr elusen: 206000-4
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 24 AUGUST 1971 AS VARIED BY SCHEMES OF 4 MAY 1973, 1 OCTOBER 1976, 15 JANUARY 1979, 30 NOVEMBER 1982 AND 5 NOVEMBER 1992
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF ALMSHOUSES FOR THE FOLLOWING:- 1) POOR MEN OF NOT LESS THAN 60 YEARS OF AGE. 2) POOR WOMEN WHO ARE WIDOWS OF FORMER ALMSPEOPLE WHO ARE NOT LESS THAN 64 YEARS OF AGE. 3) POOR MARRIED COUPLES.
Maes buddion
BOROUGH OF COLCHESTER
Hanes cofrestru
- 22 Medi 1962: Cofrestrwyd
- 06 Mai 1997: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Enwau eraill
Dim enwau eraill
Mae'r elusen hon yn elusen gysylltiedig â
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.