Hanes ariannol EAST DORSET DISTRICT SCOUT COUNCIL

Rhif yr elusen: 301230
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £99.07k £48.14k £55.65k £115.40k £110.48k
Cyfanswm gwariant £99.28k £41.85k £50.61k £95.85k £126.32k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A