Ymddiriedolwyr EAST DORSET DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 301230

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Godber | Cadeirydd | 18 September 2024 |
|
|||||
Richard Caddy | Ymddiriedolwr | 18 September 2024 |
|
|
||||
Danny Cordell | Ymddiriedolwr | 29 September 2022 |
|
|
||||
Claire Mitchell | Ymddiriedolwr | 02 May 2021 |
|
|
||||
Trevor James Middleton | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Sheenagh Dunbar Bradford | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Richard Francis Micklefield | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
JUDITH FINNEY | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|
||||
Jonathan Wragg | Ymddiriedolwr | 05 July 2017 |
|
|||||
LINDSAY HUGH CASS | Ymddiriedolwr | 01 November 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.