THE WICKFORD COMMUNITY ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Various Keep Fit classes, Tai Chi, Short Mat Bowls, Ladies Club, Ballroom dancing and afternoon Tea dances, Table Tennis, Fencing, Art and Crafts Club, Parent and Baby Group, Childrens tuition, dance classes and self defence classes. Weightwatchers & Slimming World groups, Bingo social and Members Bar with regular monthly entertainment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

13 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 26 Ionawr 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERA BANGS | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|||||
Roma Stead | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Daniel Day | Ymddiriedolwr | 11 October 2022 |
|
|
||||
Donald Morris | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
William Wall | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
June Hustwitt | Ymddiriedolwr | 13 October 2021 |
|
|
||||
Christine Clark | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Margaret Falkmer | Ymddiriedolwr | 03 November 2020 |
|
|
||||
Alex Myers | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
Steve Clarke | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
Kevin Major | Ymddiriedolwr | 12 October 2017 |
|
|
||||
Carol Hodgson | Ymddiriedolwr | 21 October 2015 |
|
|
||||
CHRISTINE ADAMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.77k | £119.59k | £194.34k | £142.72k | £161.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £112.38k | £126.46k | £156.24k | £186.37k | £194.27k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £50.59k | £6.47k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 22 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 05 Chwefror 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 05 Chwefror 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 20 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 25 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 29 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION DATED 1ST SEPTEMBER 1966 AS AMENDED 2ND MAY 1989 AS AMENDED 19 OCTOBER 2009.
Gwrthrychau elusennol
TO ROMOTE THE WELL BEING OF THE COMMUNITY IN THE BENEFICIAL AREA. TO ASSIST IN THE MAINTENANCE AND MANAGEMENT OF A COMMUNITY CENTRE.
Maes buddion
WICKFORD AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Wickford Community Association
The Nevendon Centre
Nevendon Road
WICKFORD
Essex
SS12 0QG
- Ffôn:
- 01268 732236
- E-bost:
- admin@wickfordcomc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window