Ymddiriedolwyr BOREHAM VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301257

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Potter | Cadeirydd | 28 March 2022 |
|
|
||||
Peter Kevin Fairmaner | Ymddiriedolwr | 30 September 2024 |
|
|
||||
David John Potter | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Brian Ralph Cole | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Linda Harriss | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Linda Mary Taylor | Ymddiriedolwr | 22 November 2021 |
|
|
||||
Peter Elkington | Ymddiriedolwr | 09 August 2021 |
|
|||||
SIMON THOMAS BASS | Ymddiriedolwr | 31 May 2016 |
|
|
||||
LYNN MANN | Ymddiriedolwr | 31 March 2013 |
|
|
||||
CYNTHIA CRONIN | Ymddiriedolwr | 30 March 2013 |
|
|
||||
JOHN HEATHCOTE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRIAN COOK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
NORMAN TOMS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.