Hanes ariannol CLAVERING VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 301283
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £25.43k £9.15k £22.60k £22.02k £24.18k
Cyfanswm gwariant £21.38k £5.71k £9.78k £10.51k £16.98k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £12.50k N/A £2.67k N/A N/A