Ymddiriedolwyr VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301357

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN MARY MEYER | Cadeirydd |
|
|
|||||
Brian Back | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Ciora Dillon | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Andrew Robinson | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
Dean Richard Hatt | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Robert Leonard Wingard | Ymddiriedolwr | 14 May 2019 |
|
|
||||
Val McKirdy | Ymddiriedolwr | 06 May 2019 |
|
|
||||
Nicola Marsh | Ymddiriedolwr | 30 October 2018 |
|
|
||||
KEITH SUMMERFORD | Ymddiriedolwr | 07 May 2015 |
|
|
||||
JOHN FREDERICK BROTHERS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.