MUNDON VICTORY HALL

Rhif yr elusen: 301369
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provide meeting and event space for local residents and other organisations

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £11,415
Cyfanswm gwariant: £15,751

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Essex

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 29 Gorffennaf 1963: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • VILLAGE HALL (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

3 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
JEAN LEAH HENDRY Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
JANICE MARGARET MARTIN Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
SHAUN TREVALYAN LIVERMORE Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.37k £12.45k £10.02k £10.64k £11.42k
Cyfanswm gwariant £10.56k £5.83k £8.16k £9.37k £15.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 27 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 14 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 21 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 31 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 19 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
10 DRYDEN CLOSE
MALDON
CM9 6DG
Ffôn:
01621852959
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael