Ymddiriedolwyr VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301392

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony Bray | Ymddiriedolwr | 10 April 2024 |
|
|
||||
Christine Packer | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Melanie Fray | Ymddiriedolwr | 12 April 2023 |
|
|
||||
Brian Turner | Ymddiriedolwr | 10 April 2018 |
|
|
||||
Andrew Hull | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
IAN BUTCHER | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
Nicola Walton | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
|
||||
JANE MILLS | Ymddiriedolwr | 30 December 2011 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.