Ymddiriedolwyr SOUTH HANNINGFIELD VILLAGE HALL CHARITY

Rhif yr elusen: 301402
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
CLIVE RUSSELL VALLIS Cadeirydd 06 July 2021
Dim ar gofnod
Richard Francis Cerson Ymddiriedolwr 17 May 2022
Dim ar gofnod
GERALDINE VALLIS Ymddiriedolwr 12 January 2022
Dim ar gofnod
Sandra Elizabeth Graves Ymddiriedolwr 06 July 2021
Dim ar gofnod
Debbie Owers Ymddiriedolwr 24 April 2018
Dim ar gofnod
Brian Hancock Ymddiriedolwr 24 April 2017
Dim ar gofnod