Hanes ariannol Tolleshunt D'Arcy Village Hall

Rhif yr elusen: 301424
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £21.51k £21.51k £25.72k £16.92k £18.50k
Cyfanswm gwariant £19.75k £11.56k £10.62k £16.87k £15.24k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £999 £12.00k £19.83k £6.79k £2.00k