Hanes ariannol UPSHIRE VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 301427
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023 31/10/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.49k £42.18k £34.39k £82.52k £36.40k
Cyfanswm gwariant £19.07k £18.13k £55.31k £90.47k £25.81k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £27.41k £2.67k N/A N/A