Hanes ariannol WALTHAM ABBEY COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 301428
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £86.10k | £91.03k | £68.56k | £54.40k | £58.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £101.43k | £85.89k | £68.31k | £62.70k | £66.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £375 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £250 | £375 | £18.60k | £4.76k | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.