Hanes ariannol AWRE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301458
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2011 | 31/10/2012 | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.46k | £4.64k | £6.20k | £3.87k | £4.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.80k | £2.14k | £7.11k | £5.27k | £1.48k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.