Hanes ariannol VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301505
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £26.08k | £17.70k | £18.74k | £19.05k | £16.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.78k | £8.65k | £5.60k | £25.22k | £14.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £620 | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £13.50k | £10.00k | £14.84k | £11.53k | £5.79k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.