Dogfen lywodraethu HANHAM FOLK CENTRE
Rhif yr elusen: 301544
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 20/05/1945 AS AMENDED BY SCHEME DATED 13/12/2001 CONSTITUTION 13/12/2001 AS AMENDED ON 14/10/2002 AS AMENDED ON 26/09/2005 AS AMENDED ON 29/09/2010
Gwrthrychau elusennol
A NON-SECTARIAN AND NON-PARTY PLACE OF RECREATION AND SOCIAL INTERCOURSE FOR THE ADVANTAGE OR BENEFIT OF THE INHABITANTS NOF HANHAM AND THE SURROUNDING DISTRICTS EITHER GRATUITOUSLY OR IN CONSIDERATION OF ANY MONEY PAYMENT AS THE EXECUTIVE COMMITTEE MAY THINK FIT.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISH OF HANHAM AND SURROUNDING DISTRICTS.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.