Hanes ariannol VILLAGE HALL (COTSWOLD) KEMPSFORD

Rhif yr elusen: 301554
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.67k £21.83k £19.18k £9.72k £13.88k
Cyfanswm gwariant £7.45k £7.25k £13.63k £8.45k £11.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £21.02k £12.76k N/A N/A