Ymddiriedolwyr NEWENT MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 301583

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARY TOWNSEND | Cadeirydd |
|
|
|||||
Leah McAteer | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Richard Balding | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
George keith Noon | Ymddiriedolwr | 01 June 2024 |
|
|
||||
Vilnis Vesma | Ymddiriedolwr | 31 July 2023 |
|
|
||||
Colin Thomson | Ymddiriedolwr | 15 August 2016 |
|
|
||||
SANDRA MARCOVECCHIO | Ymddiriedolwr | 06 November 2014 |
|
|
||||
Christine Ruth Moore | Ymddiriedolwr |
|
||||||
KEITH MARKEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PETER TOWNSEND | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELIZABETH JAMES | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.