ymddiriedolwyr PAGANHILL MAYPOLE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301594
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VALERIE KAVANAGH | Cadeirydd | 14 July 2020 |
|
|
||||
Jonathan Swann | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Carol Harper | Ymddiriedolwr | 31 March 2022 |
|
|
||||
Haydn Leonard Sutton | Ymddiriedolwr | 15 July 2019 |
|
|
||||
Timothy Stephen Holland | Ymddiriedolwr | 18 May 2018 |
|
|
||||
MRS SUE SUTTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
JANINE BAGOUIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARTIN KAVANAGH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.