Hanes ariannol POULTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 301600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2019 31/10/2020 31/10/2021 31/10/2022 31/10/2023
Cyfanswm Incwm Gros £9.63k £31.99k £62.49k £12.30k £10.25k
Cyfanswm gwariant £9.15k £23.46k £45.72k £24.93k £15.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £10.00k £16.10k £2.67k N/A