Ymddiriedolwyr POULTON VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 301600
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

9 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Helen Haresign Ymddiriedolwr 20 November 2023
Dim ar gofnod
RACHEL HUTCHINSON Ymddiriedolwr 11 October 2023
Dim ar gofnod
Nicola Steel Ymddiriedolwr 07 March 2022
Dim ar gofnod
Susan Arnold Ymddiriedolwr 10 February 2020
Dim ar gofnod
Neil Shackell Ymddiriedolwr 20 November 2017
THE POULTON PLAYING FIELD AND ALLOTMENT CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Hilary Antingham Ymddiriedolwr 14 November 2016
Dim ar gofnod
Carolyn Sleight Ymddiriedolwr 17 November 2014
Dim ar gofnod
Judy Harmsworth Ymddiriedolwr 25 November 2013
Dim ar gofnod
KRISTINA MILES Ymddiriedolwr 19 April 2012
Dim ar gofnod