Hanes ariannol QUEDGELEY VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 301601
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (148 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £28.28k £31.30k £34.93k £34.14k £35.52k
Cyfanswm gwariant £29.75k £26.82k £27.93k £40.24k £37.02k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £9.13k £15.31k £500 N/A