ymddiriedolwyr QUENINGTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 301602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marcus Marshall Courtney | Ymddiriedolwr | 04 June 2024 |
|
|
||||
Lorna Betty May Knights | Ymddiriedolwr | 05 October 2021 |
|
|
||||
Joan Margaret Grosscurth | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
Ray Peter Sheldon | Ymddiriedolwr | 31 October 2019 |
|
|
||||
Valerie Sylvia Trafford | Ymddiriedolwr | 22 November 2018 |
|
|
||||
JOHN JOSEPH DOOLEY | Ymddiriedolwr | 20 July 2012 |
|
|
||||
JAMES DONALD FURNEAUX SWEETING | Ymddiriedolwr | 20 July 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.