Dogfen lywodraethu STINCHCOMBE HILL RECREATION GROUND
Rhif yr elusen: 301620
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
TRUST DEED DATED 01/01/1930 AND TRUST DEED DATED 15/03/1938 AS AMENDED BY SCHEMES 11/05/1964 AND 02/11/1999 AND 02/11/2011
Gwrthrychau elusennol
PURPOSES OF A PUBLIC RECREATION GROUND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISHES OF STINCHCOMBE,CAM,DURSLEY AND NORTH NIBLEY.
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.