CENTRE 67 STOW-ON-THE-WOLD

Rhif yr elusen: 301626
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Centre 67 - Stow Youth Club provides a safe space for the young people of Stow & surrounding villages to come and have fun. Our club is equipped for a wide range of arts, crafts, cooking & sports activities. Stow Youth Club's aims are to encourage friendship, build trust, explore new activities, develop skills, gain independence & confidence. Our attendees are 4 - 16 years of age & all abilities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024

Cyfanswm incwm: £25,202
Cyfanswm gwariant: £21,496

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Chwaraeon/adloniant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Swydd Gaerloyw

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Chwefror 1969: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • STOW YOUTH CLUB (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Thomas Green Cadeirydd 19 April 2021
Dim ar gofnod
Lucy Samantha Busby Ymddiriedolwr 26 October 2022
Dim ar gofnod
Julia Pamela Sibun Ymddiriedolwr 05 March 2020
Dim ar gofnod
Gemma Joynes Ymddiriedolwr 05 March 2020
Dim ar gofnod
Deborah Coleman Ymddiriedolwr 04 July 2019
Dim ar gofnod
Frances Claire Hamilton Ymddiriedolwr 04 July 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £18.74k £12.74k £23.87k £25.62k £25.20k
Cyfanswm gwariant £9.80k £18.66k £20.32k £32.66k £21.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £8.26k N/A £6.40k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £1.27k £1.50k £3.00k N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2024 03 Ebrill 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2024 03 Ebrill 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Ebrill 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 17 Ebrill 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 23 Chwefror 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 18 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 12 Ebrill 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Stow Youth Club
Fosseway
Stow On The Wold
CHELTENHAM
Gloucestershire
GL54 1DW
Ffôn:
01451830089