Hanes ariannol VILLAGE HALL

Rhif yr elusen: 301630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (7 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £27.66k £18.17k £45.57k £31.10k £45.01k
Cyfanswm gwariant £30.58k £19.77k £35.67k £24.01k £37.12k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £5.08k £11.33k £16.34k £7.85k N/A