TIDENHAM WAR MEMORIAL HALL AND RECREATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Provision of village hall for parish events, meetings, social activities together with recreation ground for sporting activities. The geographical area covered is the parish of Tidenham although the use of the facilities is open to all for booking events.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 01 Hydref 1962: Cofrestrwyd
- RECREATION GROUND (Enw blaenorol)
- TIDENHAM WAR MEMORIAL AND RECREATION TRUST (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catherine Teresa Badcock | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Patricia Cannon | Ymddiriedolwr | 30 April 2024 |
|
|
||||
Dr Juliet Hynes | Ymddiriedolwr | 15 April 2024 |
|
|
||||
EMILY VAN DER HEIJDEN | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|||||
Natalie Morgan | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|||||
ALISTAIR RUTHERFORD | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Mary Ann Evans | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
ALEX FORD | Ymddiriedolwr | 20 September 2022 |
|
|
||||
Haydn Bynon | Ymddiriedolwr | 01 May 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.41k | £20.34k | £20.09k | £19.68k | £19.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £12.63k | £27.03k | £11.36k | £45.30k | £45.31k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Chwefror 2025 | 6 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Mai 2024 | 117 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 30 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 15 Chwefror 2022 | 15 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 16 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 6 JUNE 2001 AS AMENDED 3RD JULY 2008. as amended on 01 Aug 2019
Gwrthrychau elusennol
1) IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE, TO IMPROVE THE CONDITIONS OF LIFE OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY THE PROVISION AND MAINTENANCE OF: A) A VILLAGE HALL FOR USE BY THE INHABITANTS, INCLUDING USE FOR: I) MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND II) OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION; AND B) A RECREATION GROUND FOR USE BY THE INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF TIDENHAM AND THE SURROUNDING NEIGHBOURHOOD.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tidenham Memorial Hall
Coleford Road
Tutshill
Chepstow
NP16 7BN
- Ffôn:
- 07980264033
- E-bost:
- tidenhammemorialhall@gmail.com
- Gwefan:
-
tidenhammemorialhall.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window