Ymddiriedolwyr VILLAGE HALL - WITHINGTON

Rhif yr elusen: 301655
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Susan Smith Ymddiriedolwr 01 October 2024
Dim ar gofnod
Brendan Joseph Robert Brown Ymddiriedolwr 02 August 2024
Dim ar gofnod
GLENYS WEBB Ymddiriedolwr 29 July 2024
Dim ar gofnod
Clive Pengelly Ymddiriedolwr 25 April 2016
Dim ar gofnod
Jacque Dent Ymddiriedolwr 13 October 2011
Dim ar gofnod