Hanes ariannol WAR MEMORIAL HALL
Rhif yr elusen: 301719
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £20.56k | £24.54k | £11.30k | £17.09k | £38.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.43k | £14.87k | £15.81k | £23.31k | £26.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £300 | £300 | £2.67k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.00k | £10.00k | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.