THE BASINGSTOKE AND DISTRICT SPORTS TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
sports and leisure
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Gorllewin Berkshire
- Hampshire
Llywodraethu
- 02 Gorffennaf 1965: Cofrestrwyd
- SPORTS CENTRE (Enw gwaith)
- THE BASINGSTOKE & DISTRICT SPORTS TRUST LIMITED (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kulvinder Gainda | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Philip Donnay | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Andrew Bindon | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Mark Sesnan | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Justin Jardine | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
PETER BUNDEY | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Emma Lewis | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
Lorraine Ann Patrinos | Ymddiriedolwr | 14 December 2021 |
|
|
||||
PATRICIA RAY | Ymddiriedolwr | 15 September 2021 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.62m | £1.72m | £2.70m | £135.10k | £491.17k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.96m | £3.17m | £3.50m | £329.09k | £491.17k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £20.00k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £765.37k | £454.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.00k | £765.37k | £454.08k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £5.72k | £465 | £1.98k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.59m | £952.66k | £2.25m | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.46k | £150 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.96m | £3.17m | £3.50m | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £22.66k | £22.66k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 25 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 31 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 31 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 04 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/05/1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/05/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/11/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/02/2003 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 26/10/2010 as amended on 28 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR THE RECREATION PHYSICAL EDUCATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN OR IN CONNECTION WITH THE TOWN OF BASINGSTOKE AND ITS NEIGHBOURHOOD
Maes buddion
BASINGSTOKE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
BASINGSTOKE SPORTS CENTRE
FESTIVAL PLACE
BASINGSTOKE
RG21 7LE
- Ffôn:
- 01256302230
- E-bost:
- company.secretary@mybst.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window