Dogfen lywodraethu THE BASINGSTOKE AND DISTRICT SPORTS TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 301731
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 20/05/1970 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 29/05/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/11/1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/02/2003 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 26/10/2010 as amended on 28 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE OR ASSIST IN PROVIDING FACILITIES FOR THE RECREATION PHYSICAL EDUCATION OR OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN OR IN CONNECTION WITH THE TOWN OF BASINGSTOKE AND ITS NEIGHBOURHOOD
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
BASINGSTOKE
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.